KRS 0000027265
NIP5211132764
REGON01187036200000
NazwaVICAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVICAR
Data rejestracji 12 lip 2001 (23 lata temu) 12 lip 2001
Data usunięcia 01 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOBROWIECKA, 6, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2355000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7422Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY ANDRZEJ STARAK
Wspólnik
2001-07-12
2004-08-23
2027 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1013500 ZŁ
JERZY ANDRZEJ STARAK
Wspólnik
2004-08-23
2005-10-27
2.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.020.000 ZŁOTYCH
MESA CERVO HOLDING B.V.
Wspólnik
2005-10-27
2016-04-01
4.710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.355.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI
Likwidator
2010-06-18
2016-04-01
JANUSZ FRANCISZEK GÓRAK
Likwidator
2010-06-18
2011-02-04
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
Likwidator
2010-06-18
2016-04-01
MAREK WILCZURA
Likwidator
2011-02-04
2016-04-01
GRZEGORZ MĄKOSA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-07-11
MAREK WILCZURA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-07-11
IRENEUSZ CZAPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2001-10-26
ELŻBIETA DZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2002-07-11
KRZYSZTOF LESZEK LACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2002-07-11
JANUSZ NIEMIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2001-10-26
MIROSŁAW JÓZEF MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2001-10-26
JERZY ANDRZEJ STARAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-07-11
JERZY SZYMAŃSKI
Prokurent
2002-11-08
2008-06-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WITOLD RODRYG ROSENBERG
PREZES ZARZĄDU
2001-07-12
2002-07-11
JANUSZ FRANCISZEK GÓRAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-26
2002-07-11
JANUSZ FRANCISZEK GÓRAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-11
2010-06-18
ANDRZEJ SARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-26
2006-08-23
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-12
2010-06-18
GRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-23
2010-06-18
2001-07-12
2010-06-18
VICAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-12
2006-06-01
BOBROWIECKA, 2, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie