KRS 0000149375
REGON61022269400000
NazwaMULTIMEDIA POLSKA - CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIMEDIA POLSKA - CENTRUM
Data rejestracji 10 lut 2003 (22 lata temu) 10 lut 2003
Data usunięcia 17 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIMARCIN PIOTR OSIECKI
Prokurent
2003-02-10
2003-06-09
PROKURA ODDZIELNA
NICOLAS BOISSIN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2003-06-09
YGAL OZECHOV
Członek Organu Nadzoru
2003-06-09
2004-02-19
1961-10-09
MAREK SZELIGA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-09
2004-02-19
ZBIGNIEW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-09
2004-02-19
MARIAN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2003-06-09
YAIR SEGAL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2003-06-09
Wspólnik
2003-02-10
2003-06-09
38.688 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.688.000 ZŁOTYCH
01601772600000
REGIONALNE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE "EL-NET" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2003-02-10
2005-11-17
1.612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.612.000 ZŁOTYCH
091531301
Wspólnik
2003-06-09
2004-04-28
38.688 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.688.000,00 ZŁ
01232413000000
TRI MEDIA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2004-04-28
2005-11-17
68.888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.888.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA SAMOISTNEGO UPRAWNIONY JEST ON DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
IRENA VIRTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-09
2004-04-28
JAROSŁAW STĘPNIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-10
2003-06-24
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-10
2003-06-09
ELŻBIETA MARIA LEWANDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-10
2003-06-09
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-09
2005-11-17
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-24
2004-12-15
MAREK IGNACY SZELIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-15
2005-03-30
ANDRZEJ STANISŁAW STREHLAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2005-11-17
2003-02-10
2003-11-06
ELEKTRIM TV-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-06
2005-05-12
"TELENET CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-10
2004-02-19
GRUNWALDZKA, 1, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie