KRS 0000004730
REGON01151794400000
Nazwa"VPN-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVPN-SERVICE
Data rejestracji 17 kwi 2001 (23 lata temu) 17 kwi 2001
Data usunięcia 24 wrz 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAŃSKA, 81/83, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE"ELEKTRIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-04-17
2001-08-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ
000144058
POLISH PHONESAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-23
2001-10-29
DWIEŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
010768851
Wspólnik
2001-10-29
2003-09-24
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 490.000 ZŁOTYCH
00014405800000
JAROSŁAW JERZY GNIADEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-08-20
MARIAN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-17
2002-01-10
BARBARA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-17
2001-10-29
ALICJA WIESŁAWA NIZIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-08-20
MARCIN RYSZARD ZABIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-08-20
HENRYK MALTBORG
Członek Organu Nadzoru
2001-04-17
2001-10-29
ANDRZEJ JERZY KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2002-01-10
BARBARA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2002-08-20
BOGDAN DOBKOWSKI
Powiernik
2002-08-20
2003-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK JAKUB NIEWĘGŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-17
2001-10-29
ROMAN WŁODZIMIERZ PUCHAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-17
2002-08-20
KRZYSZTOF BADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-17
2001-08-23
WIKTOR STEFAN KRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-17
2002-08-20
JANUSZ ANDRZEJ NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-17
2001-10-10
ROBERT ANDREW SABABADY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2002-01-10
KRZYSZTOF ANDRZEJ IMIEŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2002-08-20
2001-04-17
2003-09-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-17
2003-09-24
"VPN-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-17
2003-09-24
PAŃSKA, 81/83, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2001-04-17
2003-09-24
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2001-04-17
2003-09-24
2212Z - WYDAWANIE GAZET
2001-04-17
2003-09-24
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2001-04-17
2003-09-24
6420C - TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
2001-04-17
2003-09-24
7210Z - DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2001-04-17
2003-09-24
7220Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2001-04-17
2003-09-24
7230Z - PRZETWARZANIE DANYCH
2001-04-17
2003-09-24
7240Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
2001-04-17
2003-09-24
7250Z - KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH
2001-04-17
2003-09-24
7260Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie