KRS 0000035064
NIP5272351733
REGON01718280600000
NazwaEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEL
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 22 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272351733
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7440Z REKLAMA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAELEKTRIM S.A.
Wspólnik
2001-09-06
2002-11-28
100 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY
000144058
Wspólnik
2002-11-28
2004-03-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,-
01601772600000
Wspólnik
2004-03-17
2021-04-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01055244700000
PRZEMYSŁAW WOJCIECH AUSSENBERG
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2002-11-28
WALDEMAR ZBIGNIEW SIWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-09-27
MARIAN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2004-03-17
BARBARA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-09-27
KRZYSZTOF GRZYWACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2004-03-17
ANDRZEJ JERZY KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2004-03-17
ZOFIA KŁOS
Likwidator
2011-10-28
2021-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK MAREK WALCZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2002-11-28
MARIUSZ GRZEGORZ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-28
2004-05-05
EUGENIUSZ WINCENTY GACA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2004-05-05
PIOTR STANISŁAW WOŹNY
PREZES ZARZĄDU
2004-05-05
2005-12-20
MAŁGORZATA PAŹDZIOR
PREZES ZARZĄDU
2005-12-20
2008-11-14
ZOFIA KŁOS
PREZES ZARZĄDU
2008-11-14
2011-10-28
2001-09-06
2011-10-28
EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-06
2002-09-27
PAŃSKA, 77/79, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-27
2004-03-17
ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-05
2006-05-23
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie