KRS 0000027837
REGON27329690200000
NazwaPARABOLA PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARABOLA PIK
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 15 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATDC INTERNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-13
2003-08-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYS. 20.000 PLN
016754287
Wspólnik
2003-08-27
2004-05-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
01675428700000
Wspólnik
2004-05-25
2009-09-10
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
89104510700000
Wspólnik
2009-09-10
2011-07-15
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01523306600000
ANDRZEJ LADZIŃSKI
Likwidator
2009-09-14
2011-07-15
PIOTR JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-12-17
GRZEGORZ ESZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-12-17
RYSZARD JAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-02-28
ŁUKASZ JÓZEF WIELEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2003-07-02
ALAN LAUGHLIN
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-07-02
DARIUSZ SOJKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-07-02
MAGDALENA MIARA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2004-05-25
PIOTR IWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2004-05-25
TOMASZ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2004-05-25
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-25
2005-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH JAROSŁAW APEL
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2002-02-28
RYSZARD JAN NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-28
2002-08-27
JACEK JAN SAK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2003-07-02
WALDEMAR LEONARD OPLKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2004-05-25
LESZEK STANISŁAW KUSAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2004-05-25
ANDRZEJ LADZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-25
2009-09-14
2001-07-13
2004-05-25
PIK-NET SIECI ROZLEGŁE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-25
2009-09-14
PARABOLA PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-13
2003-10-01
TOSZECKA, 102, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2003-10-01
2004-05-25
POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-25
2006-05-12
KRUCZA, 16, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-12
2009-09-10
PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie