KRS 0000265851
NIP6462740154
REGON24044157000000
Nazwa"ETYCHY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaETYCHY
Data rejestracji 17 paź 2006 (18 lat temu) 17 paź 2006
Data usunięcia 24 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2006-10-17
2010-01-25
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ
27749750800000
Wspólnik
2006-10-17
2008-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
27747349400000
Wspólnik
2010-01-25
2011-10-24
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000 ZŁ
14006345000000
WŁADYSŁAW SZCZUREK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2009-01-20
DAMIAN KONRAD FIDOR
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2008-10-06
JAN ZYGMUNT SUCHY
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2009-01-20
MARCIN JAN ROZMUS
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2008-02-25
RADOSŁAW MICHAŁ KOJDECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2010-01-25
MARCIN JAN ROZMUS
Członek Organu Nadzoru
2008-10-06
2010-01-25
ARTUR ANDRZEJ BROTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-20
2010-01-25
JONATHAN LOUIS EASTICK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2011-10-24
TOM ANTHONY RUHAN
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2011-10-24
PIOTR NESTEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2011-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MARCIN BUCHTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2008-06-27
RADOSŁAW MICHAŁ KOJDECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2008-02-25
MARCIN JAN ROZMUS
PREZES ZARZĄDU
2008-02-25
2008-10-06
ZDZISŁAW WŁADYSŁAW CHOJOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-27
2008-10-23
DAMIAN KONRAD FIDOR
PREZES ZARZĄDU
2008-10-06
2010-01-25
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2011-10-24
MARIUSZ KRZYSZTOF RADOMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2011-10-24
MARCIN PIOTR OSIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2011-10-24
MARIUSZ IGNACIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2011-10-24
HENRYK PAWLICZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2010-08-19
2006-10-17
2009-09-03
BUDOWLANYCH, 43, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2009-09-03
2010-06-18
DŁUGA, 19, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie