KRS 0000133174
NIP7542531499
REGON53233301400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "PUNKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "PUNKT"
Data rejestracji 01 paź 2002 (22 lata temu) 01 paź 2002
Data usunięcia 19 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5190 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMIDARIUSZ MIECZYSŁAW LEWANDOWSKI
Wspólnik
2002-10-01
2008-04-17
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54000,00 ZŁ.
RYSZARD ARTUR SZYŁAK
Wspólnik
2002-10-01
2008-04-17
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF JAROSŁAW STAŚ
Wspólnik
2002-10-01
2008-04-17
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14000,00 ZŁ.
Wspólnik
2008-04-17
2010-01-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
14055506300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST, ABY WSPÓŁDZIAŁAŁO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
DARIUSZ MIECZYSŁAW LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2008-02-25
DARIUSZ MIECZYSŁAW LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-25
2008-04-17
RYSZARD ARTUR SZYŁAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2008-02-25
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-25
2010-01-19
EWA MAGDALENA BZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-17
2009-10-09
JACEK JANUSZ PIÓRO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-17
2010-01-19
MARCIN PIOTR OSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-15
2010-01-19
ADAM STANISŁAW DROŹDZIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-09
2010-01-19
2002-10-01
2003-11-20
KATOWICKA, 39, OPOLE, 45-061, OPOLE, POLSKA
2003-11-20
2008-04-17
WROCŁAWSKA, 62, OPOLE, 45-701, OPOLE, POLSKA
2008-04-17
2009-03-03
PUŁASKIEGO, 1, OPOLE, 45-048, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie