KRS 0000165941
REGON01212393400000
NazwaUNI-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNI-NET
Data rejestracji 28 cze 2003 (21 lat temu) 28 cze 2003
Data usunięcia 12 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOPUSZAŃSKA, 36, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18780500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #3220 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420 TELEKOMUNIKACJA #72 INFORMATYKA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2003-06-28
2008-10-14
435 610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21 780 500 ZŁOTYCH
01156637400000
MOTOROLA INC.
Wspólnik
2003-06-28
2008-01-30
164.661 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.233.050 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-10-14
2010-05-12
375.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.780.500 ZŁOTYCH
14055506300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2006-07-27
MARCIN PIOTR OSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-24
2010-05-12
BERNHARD STEIGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-28
2008-01-30
WOJCIECH MADALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-28
2004-04-20
WALDEMAR LEONARD OPALKA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-28
2005-07-28
ZBIGNIEW JACEK ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-28
2004-04-20
NATHAN GIDRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-28
2006-07-27
JONATHAN LOUIS EASTICK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2010-05-12
KRZYSZTOF TOMASZ BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2010-05-12
LESZEK JAN DADAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2010-05-12
2003-06-28
2006-11-02
POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie