KRS 0000139904
REGON01078347700000
NazwaMULTIMEDIA POLSKA - ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIMEDIA POLSKA - ZACHÓD
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 03 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA WENDY, 7, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 298000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOWspólnik
2002-11-21
2003-05-27
220.154 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.154.000,00 ZŁOTYCH
01096512600000
Wspólnik
2003-05-27
2004-05-19
220.154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.154.000 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
01232413000000
TRI MEDIA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2004-05-19
2006-02-17
298 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 298 000 000 ZŁ(DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM MILIONÓW ZŁOTYCH).
Wspólnik
2006-02-17
2009-09-03
298.000 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 298 000 000 ZŁ
19000734500000
TOMEK ULATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-19
2009-09-03
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2009-09-03
SEGAL YAIR
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-05-27
MARIAN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-05-27
ANDRZEJ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-05-27
MAREK SZELIGA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2004-05-19
ZBIGNIEW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2006-08-25
YGAL`A OZECHOV
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2009-09-03
MARIUSZ GRZEGORZ KAMIŃSKI
Prokurent
2002-11-21
2003-05-27
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA SAMOISTNEGO UPRAWNIONY JEST ON DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
EUGENIUSZ WINCENTY GACA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2003-05-27
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2003-05-27
AGNIESZKA KUNAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2003-05-27
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-27
2006-02-17
IRENA VIRTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-27
2004-05-19
EUGENIUSZ WINCENTY GACA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-27
2003-11-14
ARKADIUSZ STANISŁAW DORYNEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-17
2008-10-01
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-27
2004-12-06
MAREK IGNACY SZELIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-06
2005-03-24
ANDRZEJ STANISŁAW STREHLAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-28
2006-02-17
2002-11-21
2003-12-31
"TELEFONIA POLSKA - ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-31
2005-02-28
TELENET ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2003-03-11
GRODZKA, 2, SZCZECIN, 70-560, SZCZECIN, POLSKA
2003-03-11
2004-06-23
KOŃSKI KIERAT, 13, SZCZECIN, 70-563, SZCZECIN, POLSKA
2004-06-23
2006-02-17
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie