KRS 0000091712
REGON85003974500000
NazwaMULTIMEDIA POLSKA - BRZESKO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMULTIMEDIA POLSKA - BRZESKO
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 15 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TADEUSZA WENDY, 7, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56367255,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 56367255,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11273451
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOBOGUSŁAW JAKUB FILAR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-12-12
TADEUSZ MARIAN MARDOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-12-12
MACIEJ KRZYSZTOF BOGOBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2004-09-21
EDWARD JÓZEF KRĘŻOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-12-12
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2003-03-12
ARKADIUSZ STANISŁAW DORYNEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-11-29
ANDRZEJ FRANCISZEK MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-21
ZBIGNIEW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
2006-08-28
YGAL OZECHOV
Członek Organu Nadzoru
2004-11-29
2007-01-15
1961-10-09
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2006-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-12-12
MAŁGORZATA MARIA OLSZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-12-12
MARIA JULITA MCFARLAND
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2003-03-12
STEFAN JACEK FABER
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2003-03-12
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-12
2006-02-02
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-12
2004-11-29
MAREK IGNACY SZELIGA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-29
2005-03-30
ANDRZEJ STANISŁAW STREHLAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-25
2006-02-02
IRENA VIRTA
WICEPREZES
2006-02-02
2006-05-17
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-02
2007-01-15
2002-02-15
2004-08-24
TELEFONY BRZESKIE SPÓŁKA AKCYJNA
2004-08-24
2005-04-13
TELENET BRZESKO SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-15
2003-04-29
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 8, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA
2003-04-29
2006-02-02
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie