KRS 0000135458
REGON85003127000000
NazwaMULTIMEDIA POLSKA - DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMULTIMEDIA POLSKA - DĘBICA
Data rejestracji 17 paź 2002 (22 lata temu) 17 paź 2002
Data usunięcia 05 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TADEUSZA WENDY, 7, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 85462350,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 85462350,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8546235
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOTOMEK ULATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-02
2007-01-05
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2007-01-05
ANDRZEJ FRANCISZEK MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2003-07-08
MACIEJ KRZYSZTOF BOGOBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2003-07-08
YGAL OZECHOV
Członek Organu Nadzoru
2004-03-15
2007-01-05
1961-10-09
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2006-02-02
ARKADIUSZ STANISŁAW DORYNEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2003-07-08
ZBIGNIEW STANISŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2006-08-28
WOJCIECH TOMASZ NAPIÓRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2004-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPOŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA SAMOISTNEGO UPRAWNIONY JEST ON DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
EMERITA B.V.
Jedyny Akcjonariusz
2004-09-21
2006-05-16
2002-10-17
2003-08-13
TELEKOMUNIKACJA DĘBICKA SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-13
2005-02-25
TELENET DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-10-17
2003-04-15
RZESZOWSKA, 135, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
2003-04-15
2006-02-02
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie