KRS 0000240217
REGON14023201200000
NazwaAXTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAXTONE
Data rejestracji 30 sie 2005 (19 lat temu) 30 sie 2005
Data usunięcia 06 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELONA, 2, KAŃCZUGA, 37-220, KAŃCZUGA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49788000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #3520A PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #5551Z STOŁÓWKI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁAWspólnik
2005-08-30
2005-11-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01571658600000
ADVENT KAMAX LUXEMBOURG SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Wspólnik
2005-11-16
2007-12-06
99.576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.788.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH TOMASZ NAPIÓRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2007-07-16
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2007-04-18
JERZY ZYGMUNT ŚWIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2007-04-18
1957-03-30
DAVID HUNTER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2007-12-06
WILLIAM HOAN KHAI TAN
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2007-04-18
MONIKA MORALI EFINOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-04-18
2007-12-06
ISTVAN SZOKE
Członek Organu Nadzoru
2007-04-18
2007-12-06
JAKUB CHEŁMICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-16
2007-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ A) W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU INNI NIŻ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2005-11-16
DARIUSZ GRESZTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-16
2006-02-08
TOMASZ WOJCIECH PLASA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-08
2006-08-29
MARCIN MICHAŁ KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU
2006-08-29
2007-12-06
PRZEMYSŁAW JAN ŚWITAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-29
2007-01-05
JAN SYLWESTER MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-29
2007-12-06
ANDRZEJ RASZEJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-29
2007-12-06
MIROSŁAW CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-05
2007-12-06
2005-08-30
2006-09-01
TARYA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-01
2007-09-25
KAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-25
2007-10-18
"AXTONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-30
2005-11-16
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-16
2006-09-01
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie