KRS 0000384905
NIP5252507706
REGON14292464200000
Nazwa"SIÓDEMKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSIÓDEMKA
Data rejestracji 28 kwi 2011 (13 lat temu) 28 kwi 2011
Data usunięcia 30 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14052900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14052900,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1405290
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTOMASZ RADOSŁAW KUJAWA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2011-12-30
MILORAD ANDELIĆ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-05
2014-10-20
GRZEGORZ ADAM PIEJKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-05
2011-12-30
JERZY ZYGMUNT ŚWIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2014-10-20
1957-03-30
ARTUR NIERADKO
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2014-10-20
ADAM PAWEŁ CHAZANOW
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2014-10-15
RAFAŁ MORLAK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-15
2014-10-20
RAFAŁ PIOTR NAWŁOKA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-20
2015-06-30
ANGELIKA MONIKA WDOWCZYK KIELISZEK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-20
2015-06-30
WOJCIECH ŁUKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2014-10-20
TOMASZ WALDEMAR KONDEL
Prokurent
2011-12-08
2012-09-05
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ALFREDA MOMOT
Prokurent
2012-04-24
2014-11-12
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Jedyny Akcjonariusz
2014-10-20
2015-06-30
01202642100000
2011-04-28
2011-11-04
"MILO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2011-04-28
2011-09-29
GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie