KRS 0000017835
NIP7871009806
REGON63039303200000
NazwaRUUKKI CONSTRUCTION POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUUKKI CONSTRUCTION POLSKA HOLDING
Data rejestracji 20 cze 2001 (23 lata temu) 20 cze 2001
Data usunięcia 17 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUKOWSKA, 7, OBORNIKI, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 78338000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMASKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-06-20
2005-09-26
243.156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.315.600,- ZŁ
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU
Wspólnik
2001-06-20
2005-09-26
196.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.604.000,00 ZŁOTYCH.
RAUTARUUKKI OYJ
Wspólnik
2001-06-20
2010-09-17
782383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 78.238.300,00 ZŁ
NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND (NEEIF)
Wspólnik
2001-06-20
2005-09-26
122.357 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.235.700,00 ZŁOTYCH.
ALLIANCE SCANEAST FUND L.P.
Wspólnik
2001-06-20
2005-01-04
55.404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.540.400,- ZŁ
THE POLAND INVESTMENT FUND L.P.
Wspólnik
2001-06-20
2005-01-04
18.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.874.000,- ZŁ
WITOLD ROSIAK
Prokurent
2005-09-26
2007-09-13
SAMODZIELNA
ZDZISŁAW JÓZEF KOŁECKI
Prokurent
2005-09-26
2006-10-09
SAMODZIELNA
WOJCIECH KRACZEK
Likwidator
2007-09-13
2010-09-17
JEEFREY GRADY
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2002-08-14
PIOTR JERZY WYPYCH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2002-03-16
ZOFIA BARBARA TELUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2005-09-26
ARI TOLPPANEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2004-09-20
VICTOR NEKRASSOV
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2003-01-09
JORMA LUKKARI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2002-03-16
MARIAN ANTONI MARKWITZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2005-09-26
PEKKA SIPILA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-16
2005-09-26
JOANNA ANDRYSZCZAK LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2005-09-26
JOHANNA DAHLBERG
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2005-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄ INDYWIDUALNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.
MAREK MARIAN SZCZĘSNY
PREZES ZARZĄDU
2001-06-20
2002-04-11
GRZEGORZ IRENEUSZ MIĘKWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-20
2005-09-26
MACIEJ RADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-20
2006-10-09
ZBIGNIEW ANDRZEJ SKUBISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-20
2001-06-20
PIOTR STEFAN GĘBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-16
2005-09-26
ZDZISŁAW JÓZEF KOŁECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-09
2006-12-15
ILKKA MATINLAURI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2007-09-13
2001-06-20
2005-09-26
METALPLAST-OBORNIKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-26
2007-09-13
"RUUKKI CONSTRUCTION POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie