KRS 0000034132
NIP9270101508
REGON97046032500000
NazwaSECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSECO/WARWICK EUROPE
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 31 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 76, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 84348000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 84348000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,13 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji39600000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJOANNA ZYGUŁA
Prokurent
2011-05-19
2011-08-24
SAMOISTNA
AGNIESZKA MAŁGORZATA BUTKIEWICZ
Prokurent
2013-01-28
2013-10-31
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ CZESŁAW RASZEWSKI
Prokurent
2013-02-04
2013-10-31
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF WOJCIECH JELONEK
Prokurent
2001-08-09
2003-03-14
SAMOISTNA
JERZY ZYGMUNT PROKOPOWICZ
Prokurent
2001-08-09
2004-01-06
SAMOISTNA
SYLWESTER STRUŻYNA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-12-10
EMILIA SCHUBERT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-08-06
DANUTA KRYSTYNA WISZNIEWSKA HYZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-12-10
ANDRZEJ JARZYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-02-18
MAREK PIJAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-06
2002-12-10
HENRYK PILARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-06
2002-12-10
ROBERT MURASZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-02-21
WITOLD JÓZEF KLINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2005-05-17
JÓZEF OLEJNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2003-09-22
HENRYK WALTER PILARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2006-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAN LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 200000,00 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH ) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYM KWOTĘ 200000,00 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZDZISŁAW SZARAPANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2003-02-21
ZDZISŁAW SZARAPANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2003-10-01
RYSZARD REJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2003-02-21
RYSZARD REJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2006-07-26
JANUSZ HENRYK GUDACZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2006-07-26
ZBIGNIEW ANDRZEJ SKUBISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-01
2006-07-26
JANUSZ HENRYK GUDACZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-26
2008-02-21
RYSZARD REJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-26
2011-05-19
ZBIGNIEW ANDRZEJ SKUBISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-26
2008-02-21
JAROSŁAW KAMIL TALERZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-01-05
2013-01-28
2001-08-09
2011-01-18
LUBUSKIE ZAKŁADY TERMOTECHNICZNE "ELTERMA" SPÓŁKA AKCYJNA
2011-01-18
2012-10-19
SECO/WARWICK THERMAL SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie