KRS 0000052459
NIP5212751481
REGON01265984700000
Nazwa"FX ENERGY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFX ENERGY POLAND
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 04 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIELAŃSKA, 12, WARSZAWA, 00-085, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350790500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5212751481
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJANUSZ ADAM RADOMSKI
Beneficjent
JANUSZ ADAM RADOMSKI
reprezentant
EWELINA BERNADETA KOKOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2018-07-05
2020-12-04
GRZEGORZ MACIEJ MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-07-05
2020-12-04
ŁUKASZ ADAM LIPIEC
Członek Organu Nadzoru
2018-07-05
2020-12-04
FX ENERGY NETHERLANDS B.V.
Wspólnik
2001-10-12
2020-12-04
701.581 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.790.500,00 ZŁ
JANUSZ ADAM RADOMSKI
Likwidator
2020-04-28
2020-12-04
EWA IWONA SOKOŁOWSKA
Prokurent
2011-05-20
2016-01-05
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
JANUSZ ADAM RADOMSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU. 3) PROKURA MOŻE OBEJMOWAĆ UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WIESŁAW STRĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-05
2016-01-28
WIESŁAW STRĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-28
2017-09-14
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2016-05-11
PIOTR SIEMION
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-11
2019-05-14
JANUSZ ADAM RADOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-14
2020-04-28
MAŁGORZATA ANNA GUZIŃSKA BŁOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-19
2020-04-28
WIESŁAW PRUGAR
PREZES ZARZĄDU
2016-01-28
2017-04-05
JERZY MACIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2016-01-28
DAVID NORMAN PIERCE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2016-01-28
ANDREW WINN PIERCE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2016-01-28
2001-10-12
2020-04-28
"FX ENERGY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-12
2003-08-05
AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2003-08-05
2005-07-01
AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-01
2016-04-09
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-09
2017-11-08
UL. PROSTA, 70, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie