KRS 0000037110
NIP6772147410
REGON35718882000000
NazwaORLEN TRANSPORT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORLEN TRANSPORT KRAKÓW
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 17 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZANICKA, 38A, KRAKOW, 30-241, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12465000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #80 EDUKACJA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPOLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Wspólnik
2001-08-21
2017-07-17
122.674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.267.400,00 ZŁ
610188201
SŁAWOMIR PODOŁOWSKI
Prokurent
2004-12-15
2010-12-10
ODDZIELNA
MICHAŁ WITOLD FRANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-09-09
ELŻBIETA BOŻENA KWASIBORSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-08-30
EDWARD DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-08-30
KAROL SABURA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2010-12-10
MARIUSZ JÓZEF SUCHECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2003-09-09
GRAŻYNA JOANNA TOMALA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2004-12-23
TOMASZ JAN WOŁOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2004-12-23
KRZYSZTOF GAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-23
2006-07-11
ANNA MARIA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-23
2017-07-17
MAREK BAKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-11
2010-12-10
MARIA THETSCHEL ZGUD
Powiernik
2007-11-07
2017-07-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ JERZY MULARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2003-07-08
JÓZEF WICENCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2003-11-04
STANISŁAW MAREK DŁUGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2003-07-08
ROBERT CZESŁAW ZAKLIKA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2007-08-16
MAREK MISIEJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-04
2004-08-06
PIOTR PAWEŁ TUNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-06
2007-08-16
WALDEMAR MARIAN DRYMEL
PREZES
2007-08-16
2010-12-10
LESZEK ANTONI GNITECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-16
2010-12-10
EWELINA BERNADETA KOKOSZKA
PREZES ZARZĄDU
2010-12-10
2017-07-17
ANDRZEJ KONRAD RASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-10
2017-07-17
2001-08-21
2009-09-07
ORLEN TRANSPORT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-07
2017-07-05
ORLEN TRANSPORT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie