KRS 0000036854
NIP6750002259
REGON35073158600000
Nazwa"BUDOSTAL - 1" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBUDOSTAL - 1
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Data usunięcia 06 mar 2009 06 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OS.BOHATERÓW WRZEŚNIA, 80, KRAKÓW, 30 - 969, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 556083,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 556083,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,37 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji240000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄJERZY JAN GRYCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2009-03-06
SŁAWOMIR TADEUSZ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2009-03-06
GRZEGORZ KRZYSZTOF SZKOPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2009-03-06
KAZIMIERZ STANISŁAW TECA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2009-03-06
PIOTR MALLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2009-03-06
MARIA THETSCHEL ZGUD
Powiernik
2002-05-24
2008-08-27
HANNA BARBARA DUNAJSKA
Prokurent
2001-08-22
2009-03-06
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIDCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY MIECZYSŁAW SIMLA
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA NACZELNEGO
2001-08-22
2001-09-07
SŁAWOMIR TADEUSZ KOWALCZYK
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU - DYREKTORA NACZELNEGO
2001-09-07
2002-10-31
JERZY JAN GRYCZMAN
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2002-10-31
2009-03-06
2001-08-22
2009-03-06
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-22
2009-03-06
"BUDOSTAL - 1" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-22
2009-03-06
OS.BOHATERÓW WRZEŚNIA, 80, KRAKÓW, 30 - 969, KRAKÓW, POLSKA
2001-08-22
2009-03-06
2661 - PRODUKCJA BETONÓW, ZAPRAW, PREFABRYKATÓW BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA
2001-08-22
2009-03-06
2811 - PRODUKCJA POMOCNICZA W ZAKRESIE WYROBÓW ZBROJARSKICH, ŚLUSARSKICH I KONSTRUKCJI STALOWYCH
2001-08-22
2009-03-06
4521 - WYKONYWANIE OBIEKTÓW (W TYM ROZRUCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH) ORAZ ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, OGÓLNEGO I MIESZKANIOWEGO
2001-08-22
2009-03-06
7420 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (W KRAJU I ZA GRANICĄ) W POWYŻSZYM ZAKRESIE ORAZ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY INŻYNIERII I DORADZTWA TECHNICZNEGO (W TYM OPRACOWANIE KOSZTORYSÓW I PROJEKTÓW ORGANIZACJI ROBÓT) ORAZ USŁUGI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE
2001-08-22
2009-03-06
4531 - WYKONYWANIE WSZELKICH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2001-08-22
2009-03-06
50 - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (W TYM EKSPORT) W KRAJU I ZA GRANICĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE ORAZ OBEJMUJĄCA PALIWA, OLEJE, AKCESORIA SAMOCHODOWE, MATERIAŁY HUTNICZE, POJAZDY MECHANICZNE, DREWNO
2001-08-22
2009-03-06
60 - USŁUGI TRANSPORTOWE
2001-08-22
2009-03-06
5020 - USŁUGI SPRZĘTOWE W OPARCIU O POSIADANĄ BAZĘ
2001-08-22
2009-03-06
63 - USŁUGI W ZAKRESIE SKŁADOWANIA ,PRZECHOWYWANIA TOWARÓW I PRZEŁADUNKU
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie