KRS 0000002864
NIP6760015996
REGON35054321200000
NazwaNAFTOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY:NAFTOBUDOWA S.A.
Krótka nazwaNAFTOBUDOWA SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY:NAFTOBUDOWA S.A.
Data rejestracji 13 mar 2001 (24 lata temu) 13 mar 2001
Data usunięcia 04 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POWSTAŃCÓW, 66, KRAKÓW, 31-670, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11806406,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11806406,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5903203
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF JAN KOSZAROWSKI
Prokurent
2001-03-13
2003-05-19
PROKURA ŁĄCZNA
LESZEK KAMIŃSKI
Prokurent
2001-03-13
2001-05-25
PROKURA ODDZIELNA
JANUSZ MIECZYSŁAW ROSÓŁ
Prokurent
2001-03-13
2001-09-17
PROKURA ODDZIELNA
KAZIMIERZ SACHA
Prokurent
2001-09-18
2003-10-22
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ BALMAS
Prokurent
2002-05-29
2003-10-31
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN DIDUCH
Prokurent
2002-08-20
2003-02-06
PROKURA ŁĄCZNA
ANDREAS JOSEF GORACY
Prokurent
2003-07-29
2004-07-15
1951-08-15
PROKURA ŁĄCZNA
TERESA EMILIA KRUSZEWSKA
Prokurent
2003-07-29
2005-01-26
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR BOLESŁAW FLORKIEWICZ
Prokurent
2003-09-09
2005-01-26
PROKURA ŁĄCZNA
EWA ANNA HAJEC
Prokurent
2003-10-31
2009-03-16
PROKURA ŁĄCZNA
KONRAD KAROL JASKÓŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-13
2011-02-04
GRAŻYNA HELENA KOWALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-13
2011-02-04
WOJCIECH IGNACY WILOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-13
2011-02-04
ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-13
2001-09-18
KAZIMIERZ KLĘK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-13
2002-08-20
WOJCIECH MICHAŁ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2002-08-20
ARTUR SŁAWOMIR WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2002-08-20
JERZY STANISŁAW SUCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2003-02-06
GRZEGORZ KRZYSZTOF SZKOPEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2011-02-04
TOMASZ CZAŁBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2007-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji-WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -PROKURA SAMOISTNA - JEDNOOSOBOWO WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI -PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAREK STANISŁAW DOBOSZ
PREZES ZARZĄDU
2001-03-13
2001-05-31
JERZY ROMAN BRADECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-13
2001-05-31
JERZY ROMAN BRADECKI
WICEPREZES ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU DO CZASU POWOŁANIA NOWEGO PREZESA ZARZĄDU
2001-05-31
2001-08-24
JERZY ROMAN BRADECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2003-03-07
STANISŁAW UCZEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-13
2002-06-19
PIOTR BOLESŁAW FLORKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-13
2003-09-09
GRZEGORZ KRZYSZTOF SZKOPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-13
2001-12-07
KAZIMIERZ ANDRZEJ WRONKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-13
2011-02-04
KRZYSZTOF JAN DIDUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-06
2003-05-19
KRZYSZTOF JAN DIDUCH
PREZES ZARZĄDU
2003-05-19
2007-03-26
2001-03-13
2004-08-03
LUBICZ, 25, KRAKÓW, 31-503, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie