KRS 0000308103
NIP9511629672
REGON01233169600000
Nazwa"WILANÓW B - W. KORTYLEWICZ I SKA" - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"WILANÓW B - W. KORTYLEWICZ I SKA" -
Data rejestracji 16 cze 2008 (16 lat temu) 16 cze 2008
Data usunięcia 07 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KOSIARZY, 35, WARSZAWA, 02-953, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHKRZYSZTOF STANISŁAW KOWNACKI
Wspólnik
2008-06-16
2014-07-07
EMILIA JULIA STASZEWSKA
Wspólnik
2008-06-16
2011-09-29
MARIA DANUTA MIŁKOWSKA
Wspólnik
2008-06-16
2014-07-07
ALFREDA STANISŁAWA PIENIĄŻEK
Wspólnik
2008-06-16
2013-04-19
PAWEŁ ROGER CZECHOWSKI
Wspólnik
2008-06-16
2014-07-07
PIOTR ORLICZ
Wspólnik
2008-06-16
2014-07-07
CZESŁAWA IRENA SIEMASZ
Wspólnik
2008-06-16
2013-04-19
KRZYSZTOF WOLFF
Wspólnik
2008-06-16
2013-04-19
KRZYSZTOF ANDRZEJ GERULA
Likwidator
2008-08-27
2014-07-07
KRZYSZTOF STANISŁAW KOWNACKI
Likwidator
2008-08-27
2014-07-07
MARIA DANUTA MIŁKOWSKA
Likwidator
2008-08-27
2014-07-07
PAWEŁ ROGER CZECHOWSKI
Likwidator
2008-08-27
2014-07-07
PAWEŁ ROMAN WITKOWSKI
Likwidator
2008-08-27
2014-07-07
MARIUSZ PATEJUK
Likwidator
2008-08-27
2014-03-25
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK WRAZ Z PROKURENTEM.
MARIA DANUTA MIŁKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-16
2008-08-27
PAWEŁ ROGER CZECHOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-16
2008-08-27
PAWEŁ ROMAN WITKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-16
2008-08-27
MARIUSZ PATEJUK
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-16
2008-08-27
KRZYSZTOF ANDRZEJ GERULA
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-16
2008-08-27
KRZYSZTOF STANISŁAW KOWNACKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-16
2008-08-27
2008-06-16
2008-08-27
"WILANÓW B - W. KORTYLEWICZ I SKA" - SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie