KRS 0000022148
NIP5780002401
REGON00281305500000
Nazwa"ELZAM-HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELZAM-HOLDING
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 30 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRUNWALDZKA, 2, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,70 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 23000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,79 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji279330
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6521 LEASING #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440 REKLAMA #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #2821 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH #2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2940 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6110 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #2040 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA #2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4010 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #5274 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2411 PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIIRENA KAPUŚCIŃSKA
Prokurent
2001-07-24
2002-12-20
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA DOROTA CZAJKA
Prokurent
2003-11-14
2005-09-05
PROKURA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ FLORCZYK
Prokurent
2001-07-24
2003-11-14
PROKURA SAMOISTNA
CEZARY RUBELEK
Prokurent
2001-07-24
2002-08-08
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ PIOTR GÓRSKI
Likwidator
2008-07-07
2010-12-30
KATARZYNA KANIA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2005-10-25
ANNA MARTA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2004-09-22
PIOTR JÓZEF ZAJĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-22
2005-08-11
JERZY MAŚLANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2005-10-25
ANNA MIROSŁAWA FEDAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2003-06-26
ŁUKASZ TATARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2005-10-25
PIOTR JERZY NADOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2005-10-25
ANNA MAŁGORZATA RAJZER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2006-06-20
ROBERT ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2010-12-30
KRYSTYNA CZESŁAWA BIAŁOWĄS
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2010-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
ANDRZEJ MARIAN GROMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-24
2002-08-08
JAN WESOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2003-07-15
CEZARY PRZEMYSŁAW RUBELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-08
2003-11-14
STEFAN RYSZARD SZPALERSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2004-06-09
ANDRZEJ FLORCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-14
2005-09-05
PIOTR TOPOLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-09
2006-03-01
ANDRZEJ PIOTR GÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-25
2006-03-01
ANDRZEJ PIOTR GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-01
2008-07-07
2001-07-24
2008-07-07
"ELZAM-HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA W ELBLĄGU
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie