KRS 0000122966
NIP8961000152
REGON93039495000000
NazwaOT PORT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOT PORT WROCŁAW
Data rejestracji 19 lip 2002 (22 lata temu) 19 lip 2002
Data usunięcia 22 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLECZKOWSKA, 52, WROCŁAW, 50-227, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 850000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961000152
data rejestracji 01 lut 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWYWspólnik
2002-07-19
2019-07-22
1.700 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 850.000 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
93005536600000
RYSZARD WARZOCHA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-01
2017-02-17
ANDRZEJ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-17
2019-07-22
RADOSŁAW KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-06
2019-07-22
EWA GANDZIAROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-12
2019-07-22
MIROSŁAW PAWYZA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2003-03-31
JADWIGA TEKLA SZUBA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2003-03-31
ZOFIA ROMANOW
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2003-03-31
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2008-09-30
JACEK PIOTR ZAWODNY
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2008-09-30
PIOTR AMBROZOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-04-01
2018-06-12
KRYSTYNA GLIŃSKA
Prokurent
2002-07-19
2003-02-17
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
HENRYK ANTONI KOPACZEWSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2002-07-19
2003-02-17
JĘDRZEJ GAWERSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2003-02-17
2005-09-15
JĘDRZEJ GAWERSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-15
2009-09-02
MIROSŁAW PAWYZA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-02
2016-07-22
PAWEŁ ANDRZEJ KOMOLKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-01
2017-07-11
ROMAN MARIAN CISEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-22
2018-06-12
ROMAN MARIAN CISEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2019-07-22
PIOTR ŚMIERZCHAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-11
2018-06-12
DARIUSZ KARKOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2019-07-22
ADAM MAREK BARTNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-12
2019-07-08
2002-07-19
2015-06-11
"ODRATRANS-PORTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-19
2003-02-17
BIAŁOWIESKA, 1, WROCŁAW, 54-234, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie