KRS 0000027345
NIP5262573567
REGON01724041000000
Nazwa"I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaI FUNDUSZ MISTRAL
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 25 mar 2022 25 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BAGNO, 2, WARSZAWA, 00-112, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@FUNDUSZMISTRAL.PL
Dane podatkowe
NIP 5262573567
data rejestracji 25 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAREK KOMOROWSKI
reprezentant
ZBIGNIEW NOWIK
Beneficjent
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Beneficjent
WOJCIECH KRZYSZTOF JANCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-01-04
EWA KANIA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2002-10-25
HANNA MICHALSKA BARAN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2003-11-25
JOANNA SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2022-03-25
ABIGAEL BRISON NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2010-09-01
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2022-03-25
ZBIGNIEW NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2016-09-29
PAWEŁ NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-01
2012-02-16
PAULINA PIETRASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-16
2022-03-25
FLAVIA GENOVEFA NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-29
2019-02-27
ZBIGNIEW NOWIK
Prokurent
2002-01-04
2002-10-25
SAMOISTNA
ZBIGNIEW NOWIK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
POSIADANE AKCJE MAJĄ CHARAKTER AKCJI ZWYKŁYCH, PRZY CZYM DAJĄ PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE 75% AKCJI W SPÓŁCE MA WYŁĄCZONE PRAWO GŁOSU (AKCJE NIEME).
POSIADANIE 50% AKCJI W SPÓŁCE LE FINANCIERE D'INTEGRATION EUROPEENNE S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 75% AKCJI (UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY ORAZ NIEMYCH) W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
POSIADANE AKCJE MAJĄ CHARAKTER AKCJI ZWYKŁYCH, PRZY CZYM DAJĄ PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE 75% AKCJI W SPÓŁCE MA WYŁĄCZONE PRAWO GŁOSU (AKCJE NIEME).
POSIADANIE 50% AKCJI W SPÓŁCE LE FINANCIERE D'INTEGRATION EUROPEENNE S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 75% AKCJI (UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY ORAZ NIEMYCH) W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2003-10-02
ZBIGNIEW NOWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-25
2003-10-02
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-02
2005-02-07
PAWEŁ NOWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-02
2008-02-18
MACIEJ WOJCIECH ŻUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-26
2008-02-18
ŁUKASZ JAN MEISSNER
PREZES ZARZĄDU
2008-02-18
2008-07-17
OLGIERD HURKA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-17
2009-09-16
ZBIGNIEW NOWIK
DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU
2009-09-16
2009-10-12
PAWEŁ NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-12
2010-04-23
MAREK KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2011-05-17
2001-07-13
2002-01-04
"FUNDUSZ INWESTYCYJNY MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-13
2002-10-25
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-25
2003-11-25
MALCZEWSKIEGO, 34A, WARSZAWA, 02-622, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-25
2020-10-28
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie