KRS 0000006399
NIP6762055244
REGON35144338100000
NazwaGRUPA DORADCZA FINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA DORADCZA FINOWA
Data rejestracji 05 kwi 2001 (23 lata temu) 05 kwi 2001
Data usunięcia 29 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIEDRZYŃSKA, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAZBIGNIEW NOWIK
Wspólnik
2001-04-05
2013-05-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Wspólnik
2001-04-05
2013-05-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 50000 ZŁOTYCH
WOJCIECH SZOSTAK
Wspólnik
2013-05-27
2015-01-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
WOJCIECH SZOSTAK
Likwidator
2014-03-17
2015-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-05
2003-07-24
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-05
2003-07-24
PAWEŁ NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-24
2004-02-19
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2004-02-19
DARIUSZ ANDRZEJ PIEKŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2014-03-17
ZBIGNIEW BARTŁOMIEJ SZWARCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-19
2004-10-11
RYSZARD JAN KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2013-05-27
PAWEŁ NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2014-03-17
2001-04-05
2003-10-10
GRUPA MISTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-10
2014-03-17
GRUPA DORADCZA FINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-05
2002-11-14
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2002-11-14
2004-02-19
MALCZEWSKIEGO, 34 A, WARSZAWA, 02-622, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-19
2013-05-27
ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, 32, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie