KRS 0000062006
NIP5213162947
REGON01736581400000
Nazwa"IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIZO-INWESTYCJE
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 16 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA ŚLIWKI, 86, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHWspólnik
2001-11-27
2008-11-14
19999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9999500 ZŁ
27155522200000
Wspólnik
2008-11-14
2009-03-20
19999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.999.500,00 ZŁ
24101349600000
Wspólnik
2009-03-20
2009-09-16
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁ
01724041000000
ALEKSANDRA MARIA LEWANDOWSKA
Prokurent
2004-05-19
2009-03-02
ŁĄCZNA
JACEK ADAM NOWAKOWSKI
Prokurent
2007-11-16
2009-03-02
ŁĄCZNA
EWA MAŁGORZATA KŁODA
Prokurent
2004-05-19
2007-11-16
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2009-09-16
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2009-09-16
EWA KANIA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2003-04-18
LUDWIK JAN HEINSCH
Członek Organu Nadzoru
2005-06-28
2009-09-16
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-18
2005-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ ANDRZEJ PIEKŁO
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2002-06-12
TOMASZ TEODOR KANIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-17
2003-04-18
PAWEŁ NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-18
2009-09-16
2001-11-27
2003-10-15
MALCZEWSKIEGO, 34A, WARSZAWA, 02-622, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie