KRS 0000018632
NIP8550003580
REGON81051537800000
NazwaOT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOT PORT ŚWINOUJŚCIE
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 29 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUNKROWA, 1, ŚWINOUJŚCIE, 72-602, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17557050,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@OTPORT.SWINOUJSCIE.PL
Dane podatkowe
NIP 8550003580
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
36103015080000000823986000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
11102040270000170219137116
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
36102040270000190219137150
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
38114011370000392310001001
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
64114011370000392310001018
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
42160010841846379390000001
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
15160010841846379390000002
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
91114011370000392310001017
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
75114011370000392310001014
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
11114011370000392310001002
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWGRZEGORZ WOJCIECH SORN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
HENRYK MIECZYSŁAW ŁEPEK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
ARTUR SZCZEPANIAK
Beneficjent
ZBIGNIEW NOWIK
Beneficjent
JACEK EDMUND DUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-17
2017-07-04
SEBASTIAN PIOTR DZIADEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-31
2010-05-25
ADAM GLISZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-19
2013-01-22
TORALF MÜLLER
Członek Organu Nadzoru
2009-12-17
2010-05-25
ZBIGNIEW NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-25
2018-01-29
WIESŁAW GLANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-25
2010-10-08
CHRISTIAN SCHREYER
Członek Organu Nadzoru
2010-10-08
2013-01-22
PIOTR CHAJDEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2014-04-16
LESŁAW PAWEŁ PODKAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2014-04-16
DANIEL JACEK STACHIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-04-16
2016-02-09
Wspólnik
2007-09-24
2008-09-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ.
81265715400000
Wspólnik
2008-03-07
2011-02-28
11.145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.900.750 ZŁ
24054054900000
Wspólnik
2008-03-07
2018-01-29
47.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.614.500,00 ZŁ
93005536600000
Wspólnik
2011-02-28
2012-12-05
23.191 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.116.850,00 ZŁ
27219268400000
Wspólnik
2001-06-19
2008-03-07
5860 (PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.051.000(DWA MILIONY PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
81164944800000
ELŻBIETA BOGDANOWICZ
Prokurent
2001-06-19
2017-05-18
ŁĄCZNA
DANUTA OCHOCKA
Prokurent
2001-06-19
2004-03-29
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF GAŃCZA
Prokurent
2017-05-18
2018-01-29
PROKURA ŁĄCZNA
TADEUSZ LESZEK STRYJEWSKI
Prokurent
2017-05-18
2018-01-29
PROKURA ŁĄCZNA
ARTUR SZCZEPANIAK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU LA FINANCIÈRE D’INTÉGRATION EUROPÉENNE SA, KTÓRA POSIADA 60 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU OT LOGISTICS SA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100 % AKCJI OT PORT ŚWINOUJŚCIE SA
ZBIGNIEW NOWIK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU LA FINANCIÈRE D’INTÉGRATION EUROPÉENNE SA, KTÓRA POSIADA 60 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU OT LOGISTICS SA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI OT PORT ŚWINOUJŚCIE SA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
CZESŁAW MICHAŁ KRYGIER
PREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2004-02-19
TADEUSZ LESZEK STRYJEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA - DYREKTOR D/S TECHNICZNYCH
2001-06-19
2004-06-28
TADEUSZ LESZEK STRYJEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2004-06-28
2008-09-05
MAREK GRZEGORZ KOWALEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA - DYREKTOR D/S EKSPLOATACYJNYCH
2001-06-19
2004-02-19
MAREK GRZEGORZ KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2016-02-09
GRZEGORZ WOJCIECH SORN
ZASTĘPCA PREZESA
2008-09-05
2017-07-04
IOANNIS FOURKIOTIS
ZASTĘPCA PREZESA
2008-09-05
2016-02-17
LUDWIK JAN HEINSCH
PREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2018-01-29
GRZEGORZ KOWALIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-02-09
2017-07-04
ALEKSANDRA ANNA BILEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-04
2018-01-29
2001-06-19
2015-04-27
"PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie