KRS 0000014808
REGON01150365200000
NazwaPEKAES MULTI-SPEDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEKAES MULTI-SPEDYTOR
Data rejestracji 24 maj 2001 (23 lata temu) 24 maj 2001
Data usunięcia 14 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPEDYCYJNA, 1, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 382835150,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (54)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6412B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #7440Z REKLAMA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5551Z STOŁÓWKI #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-05-24
2007-08-14
7.656.703 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 382.835.150 ZŁOTYCH.
00098228500000
PEKAES-SERVICE SŁUBICE S.A. W SŁUBICACH
Wspólnik
2001-05-24
2002-09-20
3.000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 150.000,00 PLN
210506872
ZYGMUNT JANUSZ CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-24
2006-05-15
PIOTR STEFAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-25
2006-05-15
JACEK PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2001-09-19
EWA KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2002-02-27
PAWEŁ OKOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2002-02-27
LEONARD HASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-10-18
ALEKSANDER KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2006-05-15
PAWEŁ ŁADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2003-09-29
TERESA JARMOŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2003-10-21
EWA KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2004-05-26
JACEK MATUSZEWSKI
Prokurent
2001-09-19
2002-02-27
PROKURA ŁĄCZNA
STANISŁAW TYTOŃ
Prokurent
2001-09-19
2001-11-15
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA JADWIGA GAJEWSKA
Prokurent
2006-10-02
2007-08-14
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW TADEUSZ LECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-15
2003-09-02
MIROSŁAW LEONARD NAWÓJ
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2002-11-19
MAREK JANUSZ BIELIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-18
2004-03-30
TADEUSZ JÓZEF GNIAZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-18
2004-05-26
DARIUSZ ZIENTAL
PREZES ZARZĄDU
2002-11-19
2005-09-26
MAŁGORZATA JOANNA STANGRECIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-29
2005-08-01
IWONA KARINA SKŁODOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-30
2005-08-01
EWA KOZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-26
2006-08-30
MIROSŁAW TADEUSZ LECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-01
2006-08-30
PIOTR MARCIN TOMASZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2002-02-27
2001-05-24
2006-01-17
SIEDMIOGRODZKA, 1/3, WARSZAWA, 01-204, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-17
2006-02-21
SPEDYCYJNA, 1, BŁONIE, 05-870, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie