KRS 0000111538
REGON59074752600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAPOŃSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "LAPOŃSKA"
Data rejestracji 04 cze 2002 (22 lata temu) 04 cze 2002
Data usunięcia 09 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DYMIŃSKA, 9, WARSZAWA, 01-519, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAJANINA IRENA OŻAROWSKA
Likwidator
2006-05-04
2007-11-09
ADAM WŁODZIMIERZ SZAFRAŃSKI
Likwidator
2006-05-04
2007-11-09
GRZEGORZ PAWEŁ KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-04
2004-04-21
JERZY MIECZYSŁAW KOSS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-04
2004-04-21
MAREK JERZY WARDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-04
2007-11-09
MARIUSZ KAZIMIERZ JAŚTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-04
2004-04-21
TOMASZ ADAM ŻELAŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-04
2004-04-21
JERZY JÓZEF WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2007-11-09
HENRYK FRONTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2007-11-09
ELŻBIETA DOROTA SZABLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2007-11-09
WOJCIECH JANUSZ TRUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2007-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiPRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
CEZARY ORLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2006-05-04
JANINA IRENA OŻAROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2006-05-04
JACEK RYSZARD SKRZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2006-05-04
HALINA ELŻBIETA ŻELICHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-04
2006-05-04
KAZIMIERZ ŁONIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-04
2006-05-04
2002-06-04
2006-05-04
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAPOŃSKA"
2002-06-04
2003-01-14
SŁOWACKIEGO, 26, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie