KRS 0000130118
NIP7960106391
REGON67002509900000
NazwaZAKŁADY MOTORYZACYJNE IZAMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY MOTORYZACYJNE IZAMOT LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 13 wrz 2002 (22 lata temu) 13 wrz 2002
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓJTOWSKA, 159, IŁŻA, 27-100, IŁŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7960106391
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 maj 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANTONI JANUSZ KALITA
Beneficjent
JERZY RYSZARD MOSTOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2002-09-13
2003-04-16
174000 (STO SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8700000 (OSIEM MILIONÓW SIEDEMSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00132236100000
Wspólnik
2003-04-16
2004-12-24
6700 /SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.700.000 /SZEŚĆ MILIONÓW SIEDEMSET TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
01277046700000
BOGDAN KACPRZYK
Wspólnik
2004-12-24
2023-01-17
SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI SZEŚĆ MILIONÓW SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH
JAN JÓZEF DĄBEK
Prokurent
2002-09-13
2010-02-25
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH STEFAN ZACHOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-13
2004-06-25
STANISŁAW SŁUŻAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-13
2004-12-24
MICHAŁ SZWONDER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-13
2004-12-24
MAREK WOLNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2004-12-24
BOGDAN KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-24
2009-01-13
TERESA KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-24
2023-01-17
GRZEGORZ PAWEŁ KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-24
2023-01-17
WIRGINIUSZ KUBÓW
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2023-01-17
ANTONI KALITA
Powiernik
2008-09-10
2023-01-17
ANTONI JANUSZ KALITA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KAZIMIERZ WALDEMAR GRZYB
PREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2003-12-11
MAŁGORZATA JULIANNA WRÓBLEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-13
2004-12-10
MAŁGORZATA JULIANNA WRÓBLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-10
2004-12-24
MACIEJ STEFAN MOTELSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2004-12-10
ANETA MAŁGORZATA KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2004-12-24
2007-02-15
KLEMENS PAWEŁ KOZAK
PREZES
2007-02-15
2009-01-13
BOGDAN KACPRZYK
PREZES
2009-01-13
2023-01-17
2002-09-13
2003-04-16
ZAKŁADY MOTORYZACYJNE "IZAMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-16
2010-02-25
ZAKŁADY MOTORYZACYJNE IZAMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie