KRS 0000033064
REGON01630794400000
NazwaBELVEDERE - CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBELVEDERE - CENTRUM
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 06 lut 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7440 REKLAMA #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWWspólnik
2001-08-06
2002-08-20
12200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.200.000,00 PLN
01277046700000
Wspólnik
2002-08-20
2004-02-06
12200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12200000 ZŁOTYCH
01745241800000
ANDRZEJ ZARAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-08-20
AGATA DROŻDŻ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2004-02-06
MARCIN STOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2004-02-06
JERZY AHTI NEMLING
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2004-02-06
MARIAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-08-20
STANISŁAW SŁUŻAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM
ALEKSANDER SMOLARSKI
PREZES ZARZADU
2001-08-06
2002-08-20
ELŻBIETA KRYSTYNA SOLARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2002-08-20
KURT ROSSMULLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2004-02-06
GUNTER EISERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2004-02-06
2001-08-06
2002-08-20
LISA KULI, 9, WARSZAWA, 01-512, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie