KRS 0000042247
NIP8130268113
REGON69029735600000
NazwaTEKNIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTEKNIA RZESZÓW
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 05 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 584000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 584000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji292000
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT.TR@TEKNIAGROUP.COM
Dane podatkowe
NIP 8130268113
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
16160014621085441820000007
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
90175012240000000022189107
BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23
al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
54103012500000000091269007
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
81175012240000000026956722
BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23
al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
32103012500000000091269015
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
55175012240000000008482861
BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23
al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
63175012240000000008483008
BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23
al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
10103012500000000091269023
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZIZOFIA DOMINO
Prokurent
2007-07-27
2015-04-02
SAMOISTNA
TADEUSZ MICHNO
Prokurent
2001-09-19
2003-07-29
ŁĄCZNA
JOANNA MONIKA BARTOSZEWSKA
Prokurent
2014-07-10
2016-01-05
PROKURA SAMOISTNA
JAN CISŁO
Prokurent
2008-01-18
2008-11-26
SAMODZIELNA
TOMASZ GRZEGORZ KUCABA
Prokurent
2008-11-26
2015-04-02
SAMOISTNA
ZYGMUNT JÓZEF CIUBA
Prokurent
2013-09-06
2014-10-30
PROKURA SAMOISTNA
ZOFIA KASZUBA
Prokurent
2001-09-19
2008-01-18
ŁĄCZNA
MICHAŁ SZWONDER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2007-07-27
WŁADYSŁAW JERZY WĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2003-11-14
ANNA ALINA TATARCZAK ZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2006-07-20
RYSZARD PASTERNAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2007-07-27
STANISŁAW SŁUŻAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2007-07-27
WŁODZIMIERZ JERMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2007-07-27
ANNA MARIA MIAZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-20
2007-07-27
JAVIER QUESADA DE LUIS
Członek Organu Nadzoru
2007-07-27
2014-10-30
FRANCISCO JAVIER ANGULO MUNOZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-27
2011-07-12
ANTONIO MIRALLES GONZALEZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-27
2016-01-05
JAVIER QUESADA SUESCUN
Beneficjent
1954-07-13
LUKAS RAJSIGL
reprezentant
JAVIER QUESADA SUESCUN
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 99,9999% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIULED (SPÓŁCE PRAWA HISZPAŃSKIEGO) BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM TEKNIA MANUFACTURING GROUP (SPÓŁKA PRAWA HISZPAŃSKIEGO) BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM TEKNIA POLSKA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM TEKNIA RZESZÓW SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZYGMUNT JÓZEF CIUBA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2013-09-06
JAN JÓZEF CISŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2007-07-27
ZOFIA KATARZYNA DOMINO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2007-07-27
JAVIER LAZPITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-27
2016-01-05
JOSE MARIA SANCHEZ JIMENEZ
PREZES ZARZĄDU
2013-09-06
2016-01-05
LUKAS RAJSIGL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-30
2016-01-05
2001-09-19
2007-07-27
POL-MOT ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
2007-07-27
2011-07-12
TEKNIA ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie