KRS 0000560174
NIP7123296906
REGON36163616100000
NazwaURSUS BUS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaURSUS BUS
Data rejestracji 28 maj 2015 (9 lat temu) 28 maj 2015
Data usunięcia 13 mar 2020 13 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FABRYCZNA, 21, DOBRE MIASTO, 11-040, DOBRE MIASTO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 24000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 24000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji24000000
Dane podatkowe
NIP 7123296906
data rejestracji 03 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2910C PRODUKCJA AUTOBUSÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6491Z LEASING FINANSOWYMARCIN MATUSEWICZ
Prokurent
2017-02-28
2020-03-13
PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK LUDWIK POL
Członek Organu Nadzoru
2015-05-28
2018-01-29
MAREK LUDWIK POL
Członek Organu Nadzoru
2018-07-26
2020-03-13
KAROL ALEKSANDER ZARAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2020-03-13
ZYGMUNT TADEUSZ FABISIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-28
2018-04-17
KAROL ALEKSANDER ZARAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-28
2016-07-29
ANDRZEJ STANISŁAW ZARAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-29
2020-03-13
MACIEJ EDWARD SREBRO
Członek Organu Nadzoru
2017-07-18
2018-01-29
MICHAŁ SZWONDER
Członek Organu Nadzoru
2018-01-29
2020-03-13
KAROL ALEKSANDER ZARAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-17
2018-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN ANDRZEJ WIELGUS
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2017-04-25
WOJCIECH STEFAN ZACHOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-23
2017-02-28
WOJCIECH PYZIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-25
2020-03-13
TOMASZ NITA
PREZES ZARZĄDU
2017-04-25
2018-01-29
FILIP PIOTR WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-25
2020-03-13
MAREK LUDWIK POL
PREZES ZARZĄDU
2018-01-29
2018-07-26
JAN WIELGUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-27
2020-03-13
PAWEŁ PIOTR DADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-27
2019-02-08
PAWEŁ PIOTR DADEJ
PREZES ZARZĄDU
2019-02-08
2020-03-13
KAROL ALEKSANDER ZARAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-07-26
2019-02-08
2015-05-28
2019-12-16
UL. FREZERÓW, 7A, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie