KRS 0000163006
REGON01705120500000
NazwaBELVEDERE MARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBELVEDERE MARKI
Data rejestracji 27 maj 2003 (21 lat temu) 27 maj 2003
Data usunięcia 17 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RAJCÓW, 10, WARSZAWA, 00-220, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 29800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMAWspólnik
2003-05-27
2009-09-17
29800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29800000,00 ZŁ
01277046700000
JADWIGA MICKIEWICZ
Likwidator
2003-11-14
2003-12-18
ANDRZEJ STANISŁAW ZARAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2009-09-17
MARIAN ZDZISŁAW ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2006-06-29
STANISŁAW SŁUŻAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2009-09-17
JOANNA EWA WDZIĘCZNA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-29
2009-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY JÓZEF MARKUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-27
2003-11-14
WŁODZIMIERZ LUCJAN CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2009-09-17
MARIAN ZDZISŁAW ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2009-09-17
MAREK KRZYSZTOF PIETRASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-27
2009-09-17
2003-05-27
2003-11-14
"BELVEDERE MARKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-14
2003-12-18
"BELVEDERE MARKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2003-05-27
2006-06-29
AL. MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO, 200, MARKI, 05-260, MARKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie