KRS 0000065135
REGON61034506600000
Nazwa"MOTOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOTOREX
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 29 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. J.PIŁSUDSKIEGO, 200, MARKI, 05-260, MARKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1360000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5551Z STOŁÓWKI #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW"POL-MOT AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-11-28
2002-07-17
2720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1360000 ZŁOTYCH
010709742
Wspólnik
2002-07-17
2004-10-29
2.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.360.000 ZŁ
01277046700000
JERZY JÓZEF MARKUSZEWSKI
Likwidator
2003-04-11
2003-12-12
JADWIGA MICKIEWICZ
Likwidator
2003-12-12
2004-10-29
EDWARD JULIAN PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-05-24
WOJCIECH ZACHOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2004-10-29
WITOLD MAREK MISIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2004-10-29
JAROSŁAW KOCOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2004-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY SZCZEPANIK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2002-05-24
ANDRZEJ MŁOTEK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2002-11-21
ALICJA TEODOZJA SZCZEPANIK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2003-04-11
2001-11-28
2003-04-11
"MOTOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-28
2003-04-11
KOŚCIUSZKI, 5, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie