KRS 0000140210
NIP5220002280
REGON01300898000000
NazwaLOT GROUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaLOT GROUND SERVICES LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 26 lis 2002 (22 lata temu) 26 lis 2002
Data usunięcia 26 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 17 STYCZNIA, 45 B, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6323C NAZIEMNA OBSŁUGA STATKÓW POWIETRZNYCH #6323D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2002-11-26
2012-11-26
25000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500000,00 ZŁOTYCH
01005896000000
Wspólnik
2002-11-26
2005-09-20
12.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.125.000,00 ZŁ
00012665200000
MAREK SERAFIN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2005-09-20
JERZY MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2005-09-20
JOLANTA GAJZLER ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2005-09-20
KATARZYNA MAŁGORZATA KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2007-06-20
BARBARA IRENA GÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-20
2007-06-20
JACEK PAWLACZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-20
2008-11-19
GRAŻYNA ZOFIA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-20
2006-03-10
TADEUSZ LUDWIK WYRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-20
2006-03-10
GRAŻYNA ZAŁĘSKA STOŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-03-10
2007-06-20
BARTOSZ CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-10
2007-06-20
TADEUSZ KRETKIEWICZ
Powiernik
2009-06-09
2010-10-26
TADEUSZ KRETKIEWICZ
Powiernik
2012-05-07
2012-11-26
KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
ZARZĄDCA
2010-10-26
2012-05-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
PAWEŁ JERZY MERCHEL
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2002-11-26
2006-08-14
DARIUSZ WIJAS
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-11-26
2006-08-14
PIOTR OKIENCZYC
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-11-26
2006-08-31
GRZEGORZ MARIUSZ GOSTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-14
2007-09-19
KRZYSZTOF MARIUSZ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-14
2008-02-21
ARTUR DYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-19
2007-12-04
GRZEGORZ ADAM DŁUGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2007-12-04
2008-02-21
WOJCIECH JACEK ZNYK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-21
2009-02-17
MARCIN WIESŁAW OBLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2009-01-30
MAGDALENA JOANNA MOSSAKOWSKA BORYS
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2009-01-30
2009-07-28
2002-11-26
2009-06-09
LOT GROUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-26
2008-08-25
ŻWIRKI I WIGURY, 1, WARSZAWA, 00-906, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie