KRS 0000082337
NIP7393033281
REGON51087700400000
Nazwa"NETBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU
Krótka nazwa"NETBUD" OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 10 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6870000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #353 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #390 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #611 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #612 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY #613 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #619 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASŁAWOMIR EUGENIUSZ TYMIŃSKI
Prokurent
2010-04-28
2010-05-18
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
LESZEK NIERODZIK
Prokurent
2010-04-28
2010-05-18
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JERZY CZESŁAW JACZEWSKI
Prokurent
2010-04-28
2010-05-18
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JÓZEF TRYPUĆ
Prokurent
2011-02-11
2011-03-25
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LESZEK NIERODZIK
Prokurent
2011-03-25
2012-02-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZDZISŁAW GREGORCZYK
Prokurent
2004-05-19
2006-09-01
SAMOISTNA
ROBERT TYMIŃSKI
Prokurent
2012-08-27
2017-04-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ANETA WYSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2017-04-10
KAZIMIERZ JAN KALANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-10-18
2017-04-10
STANISŁAW KALANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-02-01
2012-12-13
WIESŁAW GARBACIK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-05-10
KRZYSZTOF JANUSZ SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-12-12
PIOTR PAWEŁ SOBIERAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-12-12
MARIUSZ JAGODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2002-12-12
CEZARY SEREDYKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2002-12-12
STANISŁAW KALANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2010-05-18
EWA PAWLUCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2004-02-13
Wspólnik
2002-08-22
2017-04-10
6.870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.870.000 ZŁ
05020855200000
Wspólnik
2002-01-17
2006-09-01
1.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.305.000 ZŁ
01623083900000
PAWEŁ WIETECHA
Powiernik
2012-11-23
2017-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCUS KINGSLEY FERGUSON PRESTON
PREZES ZARZĄDU
2012-12-19
2017-04-10
PIOTR PAWEŁ ŻMICH
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2010-04-28
RYSZARD SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2002-08-08
LESZEK STEFAN BRONIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-05
2002-12-12
REMIGIUSZ DAMIAN ZBIREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-08
2004-04-20
ANDRZEJ WŁADYSŁAW PRZYTULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-29
2008-09-11
KRZYSZTOF KOROLCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-01
2011-03-25
STANISŁAW KALANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-26
2012-02-01
JÓZEF TRYPUĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-25
2012-02-01
JÓZEF TRYPUĆ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-01
2012-12-13
2002-01-17
2012-11-23
"NETBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-17
2011-03-11
ZIENTARY MALEWSKIEJ, 57 A, OLSZTYN, 10-941, OLSZTYN, POLSKA
2011-03-11
2011-04-19
MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ, 57A, OLSZTYN, 10-941, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie