KRS 0000036561
REGON01635361900000
Nazwa"POLDOK 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLDOK 2000
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 12 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 17, WARSZAWA, 00-359, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-08-21
2003-02-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
00001736000000
MULTIPOLARIS KERESKEDELMI ES GYARTO KORLATOLT FELELOSSWEGU
Wspólnik
2001-08-21
2003-02-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-08-21
2006-01-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
05020855200000
Wspólnik
2003-02-07
2006-01-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
01183679600000
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Likwidator
2005-01-07
2006-01-12
MAREK JAN KRASNODĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2004-11-05
TEREZIA BARATH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-02-07
URSZULA BARBARA BAŃBURA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2004-11-05
PIOTR WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2002-11-08
AGNIESZKA RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-08
2004-03-10
SŁAWOMIR FELIKS POCZTARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2006-01-12
MACIEJ SZTUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2004-07-07
GRZEGORZ ` BIAŁORUSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-08
2003-05-05
TERESA IZABELA GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-07
2006-01-12
ANDRZEJ PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2006-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ PŁATEK
PREZES
2001-08-21
2004-02-05
ANDRAS FERENC VAGO
WICEPREZES
2001-08-21
2003-02-07
FERENC HEVESI TOTH
DYREKTOR GENERALNY
2001-08-21
2002-10-15
1949-05-21
FERENC HEVESI TOTH
DYREKTOR GENERALNY
2002-02-05
2005-01-07
1949-05-21
STANISŁAW KALANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-21
2005-01-07
MAREK KRZYSZTOF MOCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-05
2005-01-07
2001-08-21
2005-01-07
"POLDOK 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-21
2002-02-05
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 146, WARSZAWA, 02-554, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-05
2004-03-10
KARCZUNKOWSKA, 30, WARSZAWA, 02 - 871, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie