KRS 0000061801
REGON00572035400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY I INFORMACJI "FABWEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY I INFORMACJI "FABWEL"
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 06 mar 2007 06 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYDYGIERA, 30, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 83500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6412B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #7525Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4544B SZKLENIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPOLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-11-15
2007-03-06
167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 83500,-ZŁ.
011836796
JAN CZESŁAW WALCZAK
Wspólnik
2001-11-15
2004-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
JAN CZESŁAW WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-04-26
JANUSZ GAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-22
2007-03-06
MACIEJ JÓZEF FLEMMING
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-09-27
ZBIGNIEW ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-12-09
STANISŁAW OLBRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2007-03-06
KRZYSZTOF MICHAŁ MIKUT
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-04-26
ANDRZEJ RYBARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2006-11-22
MIROSŁAWA SIBILSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-09
2007-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBNO.
HENRYK FABISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2002-03-22
ANDRZEJ JÓZEF ADAMOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2002-03-22
ANDRZEJ WALDEMAR SADŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-22
2002-09-19
JACEK JERZY WOJCIECHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-22
2004-03-09
JACEK JERZY WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2007-03-06
IRENEUSZ GERHARD WACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-19
2004-03-09
ANDRZEJ TADEUSZ PAWLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2006-03-15
2001-11-15
2007-03-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2007-03-06
PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY I INFORMACJI "FABWEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2007-03-06
RYDYGIERA, 30, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2001-11-15
2007-03-06
7460Z - OCHRONA OSOBISTA, OBIEKTÓW STAŁYCH, RUCHOMYCH ORAZ IMPREZ
2001-11-15
2007-03-06
7460Z - KONWOJOWANIE PIENIĘDZY, PRZEDMIOTÓW I RZECZY WARTOŚCIOWYCH
2001-11-15
2007-03-06
7460Z - KONSULTING I POŚREDNICTWO W DZIEDZINIE OCHRONY
2001-11-15
2007-03-06
7450A - WYNAJEM KIEROWCÓW I OCHRONIARZY
2001-11-15
2007-03-06
7460Z - OPRACOWYWANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW I ICH OCHRONY
2001-11-15
2007-03-06
7460Z - USŁUGI INFORMACYJNO-DETEKTYWISTYCZNE
2001-11-15
2007-03-06
7460Z - MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I PRZECIWWŁAMANIOWYCH
2001-11-15
2007-03-06
6720Z - DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI
2001-11-15
2007-03-06
6024A - PRZEWÓZ RZECZY
2001-11-15
2007-03-06
6412A - USŁUGI KURIERSKIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie