KRS 0000042113
NIP5252123420
REGON01498352300000
NazwaELKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELKART
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 18 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBAKI, 35, WARSZAWA, 00-221, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4003500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2680Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆAUSTRIA CARD - PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU
Wspólnik
2001-09-06
2005-04-27
7.693 UDZIAŁY NA KWOTĘ 3.846.500,00 ZŁ
Wspólnik
2001-09-06
2013-10-18
8.007 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 4.003.500,00 ZŁ
01183679600000
TOMASZ FRANCISZEK SADKOWSKI
Prokurent
2004-07-27
2005-07-15
ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ADAM KOKOSZKIEWICZ
Prokurent
2005-07-15
2013-05-10
SAMODZIELNA
SŁAWOMIR KONIK
Prokurent
2001-09-06
2005-07-15
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA MAŁGORZATA GRABIŃSKA BOCIAN
Prokurent
2009-03-04
2010-09-21
ODDZIELNA (SAMODZIELNA)
ANDRZEJ ADAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-02-18
ANDRZEJ JAN BOGUN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2006-07-28
ALFRED MAYER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-02-18
NORBERT TOMASCHEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2004-05-04
ANDRZEJ KARŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-18
2006-12-14
MARCIN CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2008-06-18
REMIGIUSZ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2010-04-09
ALEKSANDRA GRYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-04-09
2013-10-18
FRIEDRICH RAMBERGER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-18
2004-05-04
ANDRZEJ PLICHTA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-04
2011-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK CEZARIUSZ KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2003-10-07
ANDRZEJ JAN BOGUN
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU
2003-10-07
2004-07-27
MAREK CEZARIUSZ KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-04
2004-07-27
JERZY STANISŁAW CICHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-07-27
2009-10-20
JERZY ŚWITEK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-20
2013-05-10
ADAM HUBERT KOKOSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2013-10-18
2001-09-06
2010-04-09
"ELKART SYSTEMY KART ELEKTRONICZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-06
2002-02-18
RYBAKI, 35, WARSZAWA, 00-221, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie