KRS 0000010530
REGON01014774100000
NazwaMENNICA TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMENNICA TECHNOLOGIE
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 07 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1842575,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 169800,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji368515
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWDANUTA CIOSEK
Likwidator
2005-02-21
2007-09-07
TADEUSZ LECH KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2002-11-19
WIESŁAWA BARBARA DOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2002-11-19
MARIUSZ EDGARO
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2004-03-05
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2003-10-08
PIOTR KUBISIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2007-09-07
JANUSZ ANDRZEJ PILITOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2003-10-08
ERYK ERNEST KARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2005-06-27
PAWEŁ PRZYCHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2005-09-07
JERZY BIEREG
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2007-09-07
BARBARA EDYTA SISSONS
Członek Organu Nadzoru
2005-06-27
2007-09-07
TERESA JOANNA FINKE
Prokurent
2002-01-31
2002-02-20
PROKURA ŁĄCZNA
LESZEK STEFAN RUTKOWSKI
Prokurent
2002-01-31
2002-02-20
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK ANTONI RÓZGA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2002-02-20
MAREK ANTONI RÓZGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2002-07-11
PAWEŁ ZALEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2002-02-20
JERZY STANISŁAW CICHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2003-09-05
MAREK JAROSŁAW DRÓŻDŻ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2003-09-05
MICHAŁ JANUSZ WIGURSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2004-12-09
JACEK GRZEGORZ CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-05
2004-12-09
DANUTA CIOSEK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2005-02-21
2001-06-22
2002-11-19
MINTPOL-INTERMAT SPÓŁKA AKCYJNA
2002-11-19
2005-02-21
MENNICA TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie