KRS 0000013394
NIP9541187322
REGON27311653800000
NazwaCMC CENTROZŁOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCMC CENTROZŁOM
Data rejestracji 01 cze 2001 (23 lata temu) 01 cze 2001
Data usunięcia 15 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SUROWCOWA, 30, KATOWICE, 40-431, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISYLWESTER ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2005-02-23
JÓZEF ZYGMUNT GZIEŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2001-08-03
STANISŁAW KAZIMIERZ HEBDA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2001-12-19
JAN WASZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2002-08-27
MAREK SERAFIN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2002-08-27
MAREK ANTONI RÓZGA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2006-02-24
KRZYSZTOF LUDWIK TRĘBACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2006-02-24
ANDRZEJ MACIEJ LIBOLD
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2003-11-07
JACEK RAJMUND CZARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2005-10-18
DOROTA APOSTEL KRZYŻANIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-18
2014-09-15
CMC ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-06-01
2013-02-28
36.800 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.400.000 ZŁ.(OSIEMNAŚCIE MILIONÓW CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁ.)
272819315
Wspólnik
2013-02-28
2014-09-15
36.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.400.000,00 ZŁ
27281931500000
WANDA DOROTA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2001-06-01
2002-12-02
ŁĄCZNA
ŁUKASZ WOJCIECH MIKUŁA
Prokurent
2005-05-31
2007-03-26
PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA IWONA HALACZEK RATMAN
Prokurent
2007-03-26
2014-09-15
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA MARIA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2002-12-02
2004-06-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU I DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH JEGO UMOCOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
SYLWESTER ŻURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-01
2001-12-19
RENATA BERNADETA PALA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWO-ORGANIZACYJNYCH
2001-06-01
2002-05-23
JERZY STEFAN GUZIK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR HANDLOWY
2001-06-01
2002-08-08
KRZYSZTOF SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S TECHNICZNYCH I PRODUKCYJNYCH
2001-08-03
2001-12-19
ANDRZEJ LEON NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2004-06-23
KRZYSZTOF WINCENTY SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2004-10-12
KRZYSZTOF WINCENTY SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-12
2005-04-28
ANDRZEJ MIECZYSŁAW JURCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-12
2005-04-28
ADAM SWARTZ ROSENTHAL
PREZES ZARZĄDU
2004-10-12
2006-02-24
ZDZISŁAW CZESŁAW KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-31
2006-04-11
2001-06-01
2006-04-11
"CENTROZŁOM-KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-11
2007-04-27
CMC CENTROZŁOM - KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-01
2007-03-26
SUROWCOWA, 30, KATOWICE, 40-131, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie