KRS 0000026012
NIP6340197364
REGON00002693300000
NazwaHUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE"
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 22 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KS.MJRA KAROLA WOŹNIAKA, 12C, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2976503,76 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2976503,76 PLN
Wartość nominalna akcji0,12 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji24804198
Dane podatkowe
NIP 6340197364
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 cze 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2744B PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓŁPRODUKTÓW #2743Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2754A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2741Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMIJAN ZIAJA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-09
2007-03-22
SŁAWOMIR MASIUK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-09
2006-02-03
MIŁOSZ WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-27
2015-03-18
LIDIA PAŁASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-09
2014-12-22
ZBIGNIEW GRZESIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-09
2010-09-30
ANDRZEJ KILLICH
Członek Organu Nadzoru
2005-09-09
2008-07-11
PIOTR ŁAGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-03
2007-03-22
KAZIMIERZ ŚMIGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-22
2007-06-26
PIOTR TADEUSZ SZELIGA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-22
2021-06-16
ANDRZEJ MACIEJ LIBOLD
Członek Organu Nadzoru
2007-03-22
2007-06-26
HELENA PIECHOCZEK
Prokurent
2002-09-02
2004-10-06
ŁĄCZNA
GRZEGORZ SZKOBEL
Prokurent
2004-10-06
2005-09-09
PROKURA ŁĄCZNA
GRAŻYNA MAZUR
Prokurent
2005-09-09
2010-05-12
PROKURA ŁĄCZNA
WIRGINIA FIGURA WOŁEK
Prokurent
2005-12-29
2007-09-21
PROKURA ŁĄCZNA
LESZEK STANISŁAW SZKUTNIK
Prokurent
2001-07-09
2001-10-09
PROKURA ŁĄCZNA
JUSTYNA LEŚNIAK
Prokurent
2001-07-09
2002-08-26
PROKURA ŁĄCZNA
JAN JÓZEF WOŹNIAK
Prokurent
2002-08-26
2004-01-28
JEDNOOSOBOWA
BRONISŁAWA BINEK
Prokurent
2004-06-22
2005-12-29
ŁĄCZNA
EDWARD SKRZYPCZAK
Prokurent
2002-10-31
2004-01-28
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW JERZY PRZEBINDOWSKI
Prokurent
2004-01-28
2005-09-09
PROKURA ŁĄCZNA
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
KAZIMIERZ KWAŚNIAK
reprezentant
ADAM MARIAN SMOLEŃ
Likwidator
2010-04-12
2010-09-28
KAZIMIERZ KWAŚNIAK
Likwidator
2010-09-28
2023-06-22
WITOLD HENRYK HORNIK
Likwidator
2012-02-22
2012-10-19
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
ROMAN KARKOSIK POSIADA 65,35% BORYSZEW SA, KTÓRY POSIADA 100% IMPEXMETAL SA, KTÓRY POSIADA 100% POLSKI CYNK SP. Z O.O., KTÓRY POSIADA AKCJE HMN SZOPIENICE SA W LIKWIDACJI 61,77%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 2. PROKURENT + CZŁONEK ZARZĄDU
JERZY BOGUSŁAW CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-17
2007-06-26
TADEUSZ CHOWANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2003-07-17
TADEUSZ WENECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-26
2004-10-27
MARIAN ANTONI CZAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2002-10-31
HENRYK ORCZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2002-08-26
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW BULANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-26
2008-05-07
ADAM MARIAN SMOLEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-26
2010-04-12
WOJCIECH JÓZEF PALUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-02-25
2010-04-12
JAN SENDAL
PREZES ZARZĄDU
2004-10-27
2004-10-28
ZBIGNIEW PRZEBINDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-28
2007-06-26
2001-07-09
2010-04-12
HUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-09
2006-02-03
LWOWSKA, 23, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie