KRS 0000142894
NIP7561845129
REGON53233500700000
NazwaWALCOWNIA RUR ANDRZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWALCOWNIA RUR ANDRZEJ
Data rejestracji 16 gru 2002 (22 lata temu) 16 gru 2002
Data usunięcia 11 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUBLINIECKA, 12, ZAWADZKIE, 47-120, ZAWADZKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3102950,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7561845129
data rejestracji 01 lis 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2002-12-16
2005-06-17
242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 121.000,-ZŁOTYCH
53110464200000
Wspólnik
2002-12-16
2005-05-30
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000,-ZŁOTYCH
53088108800000
Wspólnik
2003-02-20
2003-11-05
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400000,00 ZŁ
27664248600000
Wspólnik
2003-11-05
2011-09-30
54.083 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.041.500,00 ZŁ
27684911200000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Wspólnik
2005-05-30
2011-10-25
7.977 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.988.500,00 ZŁ
Wspólnik
2005-06-17
2010-11-03
12.947 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.473.500,00 ZŁ
02003561000000
Wspólnik
2011-09-30
2019-04-11
62.059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.102.950,00 ZŁ
53054466900000
URSZULA KORNEK
Prokurent
2003-11-05
2007-03-01
SAMOISTNA
URSZULA KORNEK
Prokurent
2007-05-23
2012-07-24
SAMOISTNA
CEZARY WALDEMAR NIEWIADOMY
Prokurent
2008-11-03
2008-11-24
SAMOISTNA
JÓZEF ANTONI BROLL
Prokurent
2012-01-26
2013-02-07
ŁĄCZNA
WŁODZIMIERZ WOJCIECH CŁAPIŃSKI
Prokurent
2012-01-26
2013-09-02
ŁĄCZNA
GRZEGORZ KOŁODZIEJ
Prokurent
2013-09-02
2019-04-11
SAMOISTNA
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW BULANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2005-08-12
MAREK JÓZEF MISIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2005-05-18
KRZYSZTOF JAN BRAMORSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-06
2008-01-18
MAREK JÓZEF MISIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-06
2008-06-26
BRONISŁAW ANTONI TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2006-09-25
MARIUSZ ROBERT KOKOSZA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2006-09-25
ŁUKASZ WŁODZIMIERZ DROŻDŻ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-02-10
MIROSŁAW ANTONI KRAUS
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2011-09-30
JERZY GRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2011-09-30
JACEK ARKADIUSZ RAŹNY
Członek Organu Nadzoru
2009-02-10
2009-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOŻENA MARIA SATANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR D.S. HANDLOWYCH
2008-01-18
2008-11-03
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-27
2013-02-07
MAREK JÓZEF MISIAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-01-18
2012-07-24
WALDEMAR ADAM TROJANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-16
2003-11-05
MARIAN TADEUSZ ŻYŁKA
WICEPREZES
2002-12-16
2003-11-05
ADAM HUBERT NIEBOJ
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2003-11-05
2005-08-12
ANDRZEJ PAWEŁ KUPIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2003-11-05
2007-04-18
JÓZEF ANTONI SPIK
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNIKI I ROZWOJU
2003-11-05
2008-01-18
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW BULANOWSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2005-08-12
2007-04-18
TOMASZ JANUSZ KRAWCZYK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄU
2007-03-01
2007-05-23
2002-12-16
2003-11-05
"CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-16
2008-09-30
KS.WAJDY, 1, ZAWADZKIE, 47-120, ZAWADZKIE, POLSKA
2008-09-30
2016-02-16
KSIĘDZA WAJDY, 1, ZAWADZKIE, 47-120, ZAWADZKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie