KRS 0000110616
NIP9542396588
REGON27012934500000
NazwaPROFIL RUDA ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROFIL RUDA ŚLĄSKA
Data rejestracji 13 maj 2002 (22 lata temu) 13 maj 2002
Data usunięcia 03 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1-GO MAJA, 380, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #267 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO #273 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANALUCJAN BINIENDA
Wspólnik
2002-05-13
2002-07-11
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁ
WOJCIECH LUDWIG
Wspólnik
2002-05-13
2002-07-11
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁ
JAN MIERZWA
Wspólnik
2002-05-13
2002-07-11
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000 ZŁ
ELŻBIETA KRAWCZYK
Wspólnik
2002-07-11
2010-11-03
1276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 638.000 ZŁ
MARIAN KRAWCZYK
Wspólnik
2002-07-11
2010-11-03
924 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 462.000 ZŁ
JERZY MARIAN ORZEŁ
Likwidator
2008-10-30
2009-10-12
BOGDAN STEFAN MALECKI
Likwidator
2009-10-12
2010-11-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO A W PRZYPADKU POWOŁANIA KOLEJNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
LUCJAN BINIENDA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-13
2002-07-11
DARIUSZ SADO
PREZES ZARZĄDU
2002-07-11
2004-03-18
LECH WŁÓKA
WICEPREZES
2002-07-11
2003-09-26
ANDRZEJ MICHAŁ KUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-03
2005-03-25
ANDRZEJ ADAM SZYDŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-07
2005-12-08
ANDRZEJ MICHAŁ KUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-08
2006-04-26
ANDRZEJ MICHAŁ KUTA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-26
2007-09-21
ANDRZEJ MICHAŁ KUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-21
2008-01-30
ANDRZEJ MICHAŁ KUTA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-30
2008-06-27
ZBIGNIEW JULIAN URBANIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-08
2008-06-27
2002-05-13
2002-07-11
ALHENA-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-11
2008-06-27
KEM-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-27
2008-10-30
PROFIL RUDA ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-13
2007-01-04
POKOJU, 2, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie