KRS 0000320448
NIP9552249328
REGON32060295500000
NazwaCEMENTOWNIA KRAKÓW - NOWA HUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCEMENTOWNIA KRAKÓW - NOWA HUTA
Data rejestracji 29 gru 2008 (16 lat temu) 29 gru 2008
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CEMENTOWA, 2, KRAKÓW, 31-983, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9552249328
data rejestracji 22 wrz 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2351Z PRODUKCJA CEMENTUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU #2343Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH #2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEJAROSŁAW MAREK WILK
Beneficjent
JAROSŁAW MAREK WILK
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2008-12-29
2009-09-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
24014568100000
MARTA ELŻBIETA KRAWCZYK JASIŃSKA
Wspólnik
2009-09-29
2009-12-08
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ.
NEMOTREX LTD
Wspólnik
2009-12-08
2010-09-29
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-01-19
2021-11-09
501.000 (PIĘĆSET JEDEN TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.050.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14163604200000
Wspólnik
2021-11-09
2022-03-30
501.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.050.000,00 ZŁ
01184352000000
MICHAŁ HUGO KOLONKO
Członek Organu Nadzoru
2010-01-19
2010-10-26
ALEKSANDER TYMOTEUSZ WERNER
Członek Organu Nadzoru
2010-01-19
2022-03-30
WANDA DOROTA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-29
2010-01-19
MATEUSZ JÓZEF CUBER
Członek Organu Nadzoru
2010-01-19
2010-10-26
ANDRZEJ DĘBIEC
Członek Organu Nadzoru
2010-01-19
2022-03-30
ANDRZEJ PALIŁO
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2022-03-30
JERZY MARIAN ORZEŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-12-29
2009-09-29
MICHAŁ HUGO KOLONKO
Członek Organu Nadzoru
2008-12-29
2009-09-29
MAREK KRZYSZTOF BURY
Członek Organu Nadzoru
2009-09-29
2010-01-19
MARIAN ZDZISŁAW KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-29
2010-01-19
PIOTR STANISŁAW ŚWIĄTEK
Prokurent
2010-11-12
2012-01-04
SAMOISTNA
JAROSŁAW MAREK WILK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
JERZY MOKRZYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-29
2010-01-19
WOJCIECH STANISŁAW WARIAN
PREZES ZARZĄDU
2009-09-29
2010-09-29
ANDRZEJ TEKIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2010-09-29
ANDRZEJ TEKIEL
PREZES ZARZĄDU
2010-09-29
2016-02-16
ZBIGNIEW MAREK BOŻYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-29
2009-09-29
MAREK KRZYSZTOF BURY
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-29
2009-09-29
ALFRED TYTKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-29
2010-01-19
MIROSŁAW FRANCISZEK MAJCHROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-16
2015-10-15
JACEK PIOTR PATYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-15
2016-12-21
JERZY WERBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-16
2016-12-21
2008-12-29
2009-09-29
SSWULKAN - KEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-29
2009-09-29
HUTNICZA, 1, SZCZECIN, 71-642, SZCZECIN, POLSKA
2009-09-29
2010-01-19
ŁOWIŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
2010-01-19
2010-02-02
CEMENTOWA, 2, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie