KRS 0000011750
REGON00012554600000
NazwaKIELECKIE KOPALNIE KWARCYTU W WIŚNIÓWCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKIELECKIE KOPALNIE KWARCYTU W WIŚNIÓWCE
Data rejestracji 14 maj 2001 (23 lata temu) 14 maj 2001
Data usunięcia 22 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 5, WROCŁAW, 53-332, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9291120,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 9291120,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji929112
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #9252B OCHRONA ZABYTKÓWEWA DOBAS
Członek Organu Nadzoru
2001-05-14
2004-03-19
ZBIGNIEW KAROL CZEKAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2004-03-19
WOJCIECH MICHAŁ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-27
2005-05-31
PRZEMYSŁAW KALEMBA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2004-10-26
FARIDA ELIZA GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2010-01-22
SIMON TAYLOR
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2008-07-14
GLENN KONDO
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-07-25
JUSTYNA JULIA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-31
2006-07-25
ELŻBIETA WANDA OLICHWIER
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2010-01-22
WALDEMAR TOMASZ SARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2007-09-14
ZBIGNIEW STEFAN JASEK
Prokurent
2001-05-14
2005-01-14
PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
ZDZISŁAW GRZEGORZ DZIUBIEL
Prokurent
2004-10-26
2010-01-22
PROKURA SAMOISTNA
IRENEUSZ ROBERT GRONOSTAJ
Prokurent
2005-01-14
2010-01-22
PROKURA SAMOISTNA
JACEK PIOTR PATYK
Prokurent
2006-07-25
2007-09-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KACAK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-14
2002-07-24
ZENON MIERNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-14
2010-01-22
ADAM SZYMAŃSKI
PREZES
2002-07-24
2004-03-19
ANDRZEJ SKONECZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-23
2010-01-22
IRENA LASEK
DELEGOWANA DO WYKONYWANIA FUNKCJI ZARZĄDU
2003-11-27
2004-03-19
IRENA LASEK
DELEGOWANA DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 31 MARCA 2004 ROKU.
2004-03-19
2004-03-23
IRENA LASEK
DELEGOWANA DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 27 MAJA 2004 ROKU.
2004-03-23
2004-06-16
SŁAWOMIR STANISŁAW SAŁADAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-14
2010-01-22
THOMAS LEHMANN
PREZES ZARZĄDU
2005-01-14
2010-01-22
1968-07-26
JAN ROMAN SKIBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-14
2006-03-20
2001-05-14
2005-08-03
KIELECKIE KOPALNIE KWARCYTU W WIŚNIÓWCE
2001-05-14
2005-02-10
GÓRNA, 1, WIŚNIÓWKA, 26-050, ZAGNAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie