KRS 0000238953
NIP5272477575
REGON14018290000000
NazwaWRJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWRJ INWESTYCJE
Data rejestracji 03 sie 2005 (19 lat temu) 03 sie 2005
Data usunięcia 10 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 12, KATOWICE, 40-096, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 950000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁAWspólnik
2005-08-03
2006-03-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
TMK SINARA HANDEL GMBH
Wspólnik
2006-03-29
2008-07-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2006-03-29
2007-03-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
27151490900000
Wspólnik
2006-03-29
2007-11-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
27684911200000
TMK GLOBAL AG
Wspólnik
2007-11-21
2010-06-10
1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ.
WOJCIECH DEC
Likwidator
2008-07-16
2010-06-10
JERZY MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
KONRAD MITERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
PAVEL PETROV
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
MAREK MODZELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
CRISTIAN DRINCIU
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
VASILI MAKAROV
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
ANDRZEJ DARIUSZ MIODUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
ADRIAN POPESCU
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-08-03
2006-03-29
PIOTR MROCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-29
2007-03-27
WOJCIECH DEC
PREZES ZARZĄDU
2007-03-27
2008-07-16
2005-08-03
2006-03-29
EVELYN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-29
2008-07-16
WRJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-03
2006-03-29
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-29
2006-06-06
PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2006-06-06
2007-11-21
STALMACHA, 8, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2007-11-21
2007-12-28
KS.BPA H. BEDNORZA, 2 A-6,B-1, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie