KRS 0000183258
NIP6342510598
REGON27815630100000
NazwaING SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaING SERVICES POLSKA
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Data usunięcia 18 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONDUKTORSKA, 35, KATOWICE, 40-155, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13950000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIMAGDALENA NOWICKA
Prokurent
2003-12-12
2006-09-29
SAMOISTNA
GRZEGORZ OLSZEWSKI
Prokurent
2003-12-12
2008-01-30
SAMOISTNA
MICHAŁ STANISŁAW PAPROCKI
Prokurent
2006-09-29
2013-01-28
SAMOISTNA
PAWEŁ MICHALIK
Prokurent
2017-09-20
2019-10-18
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYANA Z INNYM PROKURENTEM
MIROSŁAW FORYSTEK
Prokurent
2008-01-30
2012-08-24
PROKURA SAMOISTNA
MAREK PAWEŁ WALCZAK
Prokurent
2012-07-04
2013-09-19
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW WOLEK
Prokurent
2013-01-28
2019-10-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK
Prokurent
2013-09-19
2019-10-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
AGNIESZKA PIOTROWSKA
Prokurent
2013-09-19
2017-09-20
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
DIRK KARL
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2007-11-12
DONALD KOCH
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2007-07-04
MARC VAN OORSCHOT
Członek Organu Nadzoru
2006-09-29
2012-03-15
PETER VAN BUUREN
Członek Organu Nadzoru
2006-09-29
2007-11-12
MARLIES VAN ELST
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2008-07-31
BONNE DATEMA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2009-04-03
JUSTYNA EWA KESLER
Członek Organu Nadzoru
2008-07-31
2019-10-18
TONY KERRISON
Członek Organu Nadzoru
2009-04-03
2012-07-04
DANIEL MONCRIEF O' CONNOR
Członek Organu Nadzoru
2009-07-10
2013-07-05
EDWIN ENTROP
Członek Organu Nadzoru
2012-03-15
2017-03-17
Wspólnik
2003-12-12
2006-01-26
27899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13949500,00 ZŁ
27151490900000
ALEGRON BELEGGING B.V.
Wspólnik
2006-01-26
2017-11-21
27900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.950.000,00 ZŁ
ING BUSINESS SHARED SERVICES B.V.
Wspólnik
2017-11-21
2019-10-18
27.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.950.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ PAPROCKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-27
2019-10-18
MARIUSZ BONDARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2006-09-29
MAGDALENA NOWICKA
PREZES ZARZĄDU
2012-07-04
2016-07-27
MICHAŁ PAPROCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-28
2016-07-27
2003-12-12
2014-06-03
OWSIANA, 66, KATOWICE, 40-780, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie