KRS 0000074390
REGON27303706900000
NazwaING BSK LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaING BSK LEASING
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Data usunięcia 30 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOKOLSKA, 34, KATOWICE, 40-086, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#6521Z LEASING FINANSOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5163Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR TOMASZ PŁACZEK
Prokurent
2001-12-20
2004-09-23
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA BARBARA ZASSOWSKA
Prokurent
2001-12-20
2004-12-30
PROKURA ŁĄCZNA
ADAM JULIUSZ WAZL
Prokurent
2001-12-20
2004-09-23
PROKURA ŁĄCZNA
EWA ANNA BOŻEK
Prokurent
2001-12-20
2004-09-23
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAROSŁAW BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2004-12-30
KRZYSZTOF BREJDAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2004-09-23
GRZEGORZ SŁAWOMIR CYWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2004-09-23
WITOLD MAREK OKARMA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2002-10-21
TOMASZ PAWEŁ ŚLĘZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2004-09-23
KRZYSZTOF ADAM GOZDEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2004-12-30
JAROSŁAW JAN WIELICZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2004-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I BRAKU USTANOWIENIA PROKURY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB USTANOWIENIA PROKURY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ KOSECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-20
2002-04-08
BOŻENA KURASZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-11
2002-04-08
BOŻENA KURASZ
PREZES ZARZĄDU
2002-04-08
2004-12-30
ANDRZEJ STANISŁAW CAPIGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-21
2004-12-30
BOGDAN STEFAN PRZEPIÓRKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-23
2004-12-30
2001-12-20
2004-12-30
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-20
2004-12-30
ING BSK LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-20
2004-12-30
SOKOLSKA, 34, KATOWICE, 40-086, KATOWICE, POLSKA
2001-12-20
2004-12-30
6521Z - LEASING FINANSOWY
2001-12-20
2004-12-30
7110Z - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
2001-12-20
2004-12-30
7121Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
2001-12-20
2004-12-30
7122Z - WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
2001-12-20
2004-12-30
7123Z - WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO
2001-12-20
2004-12-30
7131Z - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNICZYCH
2001-12-20
2004-12-30
7132Z - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2001-12-20
2004-12-30
7133Z - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
2001-12-20
2004-12-30
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2001-12-20
2004-12-30
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie