KRS 0000031185
NIP5262472257
REGON01637653700000
NazwaREL ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREL ECHO
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 19 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262472257
data rejestracji 31 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-30
2004-03-18
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁOTYCH.
011223125
Wspólnik
2004-03-18
2021-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01122312500000
EWA KRYSTEL
Prokurent
2006-10-12
2018-11-20
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ADAM GOZDEK
Prokurent
2006-10-12
2017-02-21
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA ANNA KLONECKA
Prokurent
2014-02-26
2018-11-20
PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW JAN WIELICZKO
Prokurent
2004-03-18
2013-11-20
ŁĄCZNA
MARTA ANNA REJMAN
Prokurent
2004-03-18
2006-10-12
ŁĄCZNA
TOMASZ MARIAN GRZYBOWSKI
Prokurent
2013-11-20
2015-12-18
PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JACEK KRZYSZTOF STUDZIŃSKI
Prokurent
2015-12-18
2018-11-20
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA ANNA KLONECKA
Likwidator
2018-11-20
2021-01-19
EWA ŁUNIEWSKA
Likwidator
2018-11-20
2021-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF JAROSŁAW BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-30
2008-03-27
BOGDAN STEFAN PRZEPIÓRKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-30
2015-12-18
MARIUSZ ROBERT KURZAC
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2013-10-10
MARCIN KOŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-10
2014-02-26
MARCIN KOŚCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-26
2016-02-01
OSCAR EDWARD SWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2018-11-20
EWA ŁUNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-01
2018-11-20
2001-07-30
2018-11-20
"REL ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-30
2013-11-06
PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie